1-я глава истории 137-й ТБр Список глав:
137-я танковая бригада. Бои под Цимлянской и Нижне-Чирской, 21 - 27 июля 1942 г. Отредакт. 09.03.18;
137-я танковая бригада. Контрудар на Верхне-Чирский и боевые действия в августе 1942 г. Отредакт. 09.05.18;
137-я танковая бригада. Бои в Сталинграде, сентябрь 1942 г. Отредакт. 10.05.18.
Командный состав
Командир - (25 мая - 26 октября 1942 г.) подполковник Кирилл Степанович Удовиченко.
Заместитель - (на 25 июля 1942 г.) майор Николай Федорович Плечистов.
Комиссар (с 9 октября 1942 г. - заместитель командира по политической части) - (19 марта - 15 ноября 1942 г.) старший батальонный комиссар Санасар Ервандович Вобян.
Начальник полиотдела - (19 марта - 15 ноября 1942 г.) старший батальонный комиссар Иван Кузьмич Голосов.
Начальник штаба - (на 23 мая 1942 г.) капитан Новоселов, (28 мая - октябрь 1942 г.) майор Леонид Иванович Бауков.
Начальник инженерной службы - (май - сентябрь 1942 г.) военинженер 2-го ранга Александр Ильич Колосов.
Начальник связи - (с 25 мая 1942 г.) старший лейтенант Ливерий Васильевич Чернов.
1-й танковый батальон.
Командир - (на 27 июля 1942 г.) капитан Антон Арсентьевич Стрелец.
Заместитель - (с 25 мая 1942 г.) капитан Илья Алексеевич Цирульников.
Комиссар (с 9 октября 1942 г. - заместитель командира по политической части) - (? - 27 июля 1942 г.) старший политрук Евгений Миронович Лунев (погиб), (на 3 августа 1942 г.) политрук Балакши, (на 11 октября 1942 г.) старший политрук Колбасин.
2-й танковый батальон.
Командир - (на 20 июля 1942 г.) капитан Илларион Стефанович Сафронов.
Комиссар (с 9 октября 1942 г. - заместитель командира по политической части) - (на 20 июля 1942 г.) политрук Павел Ильич Перебейнос.
137-й мотострелковый батальон.
Командир - (на 26 июля 1942 г.) капитан Иван Петрович Петренко.
Заместитель - (на 22 августа 1942 г.) старший лейтенант Семен Андреевич Иутин.
Помощник командира по технической части - (с мая 1942 г.) воентехник 1-го ранга Николай Савельевич Сахно.
Комиссар (с 9 октября 1942 г. - заместитель командира по политической части) - (5 мая - 28 августа 1942 г.) политрук Василий Иванович Орлов (тяжело ранен), (1-я половина сентября 1942 г. - ?) политрук Митник, (на 7 октября 1942 г.) батальонный комиссар Сотников.
Начальник штаба (старший адъютант) - (на 18 сентября 1942 г.) старший лейтенант Василий Петрович Казанли.
Начальник боепитания - (на 22 августа 1942 г.) техник-лейтенант Григорий Букунов.
Начальник санитарной службы - (на 26 июля 1942 г.) военврач 3-го ранга Дмитрий Евдокимович Литвинов.
Источники:
Наградные листы - сайт «
http://podvignaroda.ru».
Сайт «
www.tankfront.ru»